MARY SEACOLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To educate the public on the life, work and achievements of Mary Seacole, including the erection of a permanent public memorial to her.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mai 2004: Cofrestrwyd
- MARY SEACOLE MEMORIAL STATUE APPEAL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor David Sterling | Cadeirydd | 02 March 2016 |
|
|
||||
Charmaine Angela Case | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Pearson | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Felicia Kwaku OBE | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Sophie Winstanley | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Dr Habib Naqvi | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|||||
Jean Dora Gray | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Jermaine Daniel Sterling | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Dr David Charles Bates | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|||||
DAWN HILL CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.99k | £15.39k | £9.92k | £9.94k | £1.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.66k | £7.64k | £7.62k | £8.63k | £15.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 02 FEB 2004 AS AMENDED BY DEED DATED 16 APR 2004 AS AMENDED ON 02 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE LIFE, WOK AND ACHIEVEMENTS OF MARY SEACOLE (THE JAMAICAN BORN NURSE WHO NURSED SOLDIERS DURING THE CRIMEAN WAR AND WHO FOUGHT AGAINST RACISM AND INJUSTICE) INCLUDING, BUT NOT BY WAY OF LIMITATION, THE ERECTION AND MAINTENANCE OF A PERMANENT PUBLIC MEMORIAL
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/o Moore Barlow
Frameworks
2 Sheen Road
RICHMOND
Surrey
TW9 1AE
- Ffôn:
- 0208 334 0317
- E-bost:
- contact@maryseacoletrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window