ymddiriedolwyr MUSIC OF LIFE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1102827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAY ALLAN LONGBOTTOM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Valentina Di Venuta | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Belinda Mary Kembery | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Emma Jane Dearnaley | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Tristen Hennigs | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Lily Harriss | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Alexander McHardy | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Stefano Filippi | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Sophie Bruggemann | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
||||
Catherine Clarke | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.