GOATSGALORE ANIMAL SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To offer a home and a rehoming service to unwanted animals. To provide help and guidance to the general public in the care animals. To provide medical care and shelter to those animals in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN BEVERLEY ANN CHURCHILL | Cadeirydd |
|
||||||
Lawerance Yapp | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
JILL ROLLO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD REYNOLDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACK ROLLO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.22k | £8.63k | £9.21k | £17.30k | £17.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.21k | £8.62k | £9.21k | £16.79k | £13.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 25 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 FEBRUARY 2004 AS AMENDED 26 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS BY: A) ESTABLISHING A SANCTUARY FOR THE CARE OF SUCH ANIMALS B) PROMOTING HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION AND TREATMENT. 2) TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE. 3. TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS BY OFFERING FREE AND IMPARTIAL ADVICE AS AND WHEN REQUIRED. 4. OFFERING SHELTER OR SANCTUARY FOR ANIMALS, WHICH ARE IN NEED OF MEDICAL ATTENTION, PROVIDING MEDICAL TREATMENT FOR ANIMALS. 5. TO EDUCATE AND PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS THE CARE OF ANIMALS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
goatsgalore
wicton lane
bromyard
bromyard
heefordshire
hr7 4lp
- Ffôn:
- 01885489050
- E-bost:
- rollo252@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window