Hanes ariannol LOVE ALL CHILDREN ORPHANAGE

Rhif yr elusen: 1103924
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/10/2015 01/10/2016 01/10/2017 01/10/2018 01/10/2019
Cyfanswm Incwm Gros £100 £200 £200 £0 £0
Cyfanswm gwariant £500 £378 £200 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A