CROYDON TAMIL WELFARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1102600
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Local Language teaching, Arts & cultural Activities, Luncheon Club, Helping people in need of approaching local authority for Housing, Income support benefits, community gathering for the local Pongal Celebration once every year etc.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011

Cyfanswm incwm: £24,012
Cyfanswm gwariant: £13,842

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Croydon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
  • 22 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2007 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £11.53k £18.03k £14.58k £17.50k £24.01k
Cyfanswm gwariant £9.51k £10.72k £13.65k £11.65k £13.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2011 11 Mehefin 2012 132 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2011 Not Required