ymddiriedolwyr THE VASCULAR SOCIETY
Rhif yr elusen: 1102769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James McCaslin | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
Colin Bicknell | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Keith Gordon Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Patrick Neil Thomas Lintott | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Marco Luigi Baroni | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Kaji Sritharan | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Professor Srinivasa Rao Vallabhaneni | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Neeraj Bhasin | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Bridget Egan | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Patrick Coughlin | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Douglas Orr | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Arun Pherwani | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Matthew James Bowen | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Anselm Asehasem Egun | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Ian David Hunter | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Alistair McCleary | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|||||
Marcus John Brooks | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
Ciaran McDonnell | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
ANDREW GARNHAM | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|||||
PROFESSOR IAN CHETTER | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.