AIM Qualifications and Assessment Group

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to provide an accessible and flexible accreditation service which helps to widen access to education and training for all learners, particularly those who have benefited least in the past from available provision.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£4,705,163
Roddion a chymynroddion | £592.07k | |
Weithgareddau elusennol | £4.08m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £31.33k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,739,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.74m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £4.74m |
Pobl

69 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Aserbaijan
- Bolifia
- Bwlgaria
- Cambodia
- Colombia
- Cyprus
- Dubai
- Groeg
- Kosovo
- Lithwania
- Mecsico
- Paraguai
- Periw
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Slofacia
- Slofenia
- Taiwan
- Tsieina
- Twrci
- Ukrain
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- AIM AWARDS (Enw blaenorol)
- NORTH EAST MIDLANDS OPEN COLLEGE NETWORK (NEMOCN) (Enw blaenorol)
- OCN EAST MIDLANDS REGION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liza-Jo Gee | Cadeirydd | 07 April 2016 |
|
|
||||
Jacqueline Hodges | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Attal Shams Hanufi | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Kanwaljeet Penglin | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Donna Dawon | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Owen Everton Burke | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|||||
Stephanie Ajayi | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|||||
Suzanne Henson | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Fiona Grant | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Charlotte Barratt | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Leslie Jean Atkin | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Ian George Bond | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
TERESA KAREN FLOWERS | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||
PAULINE CHRISTIANE RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.75m | £2.63m | £2.91m | £6.19m | £4.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.34m | £2.71m | £2.51m | £2.97m | £4.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £122.59k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £83.18k | £0 | £592.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.74m | £2.50m | £2.82m | £3.05m | £4.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.72k | £11.91k | £3.73k | £1.68k | £31.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £122.59k | £0 | £3.14m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.34m | £2.71m | £2.51m | £2.89m | £4.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.70k | £27.78k | £11.88k | £12.00k | £12.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £77.26k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £821.11k | £786.28k | £26.00k | £1.64m | £2.74m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £723.37k | £640.56k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.62m | £2.55m | £3.02m | £4.75m | £4.30m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £258.69k | £229.66k | £268.34k | £302.16k | £352.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 22 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 22 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/02/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 25/07/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 31/05/2012 as amended on 30 Aug 2019 as amended on 13 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Charity are the advancement of the education of the public in one or more of the following ways: (a) by promoting lifelong learning, increasing social inclusion through educational advancement and widening participation in education and training, particularly by those persons who have previously been excluded from or had limited access to educational opportunities; (b) by improving the quality and flexibility of education provision for the public benefit; (c) by improving access to learning opportunities and facilitating progression to further learning, employment and higher education particularly through the award of credits and credit-based qualifications; (d) by operating as an Access Validating Agency for the Quality Assurance Agency for Higher Education or the appropriate agency acting on behalf of the Department for Education or its successor; (e) by operating as an Ofqual-approved awarding organisation and complying with all or any regulatory requirements considered by the Trustees to be necessary or desirable for the development, delivery and assessment of national qualifications; (f) by operating as a Qualifications Wales-approved awarding organisation and complying with all or any regulatory requirements considered by the Trustees to be necessary or desirable for the development, delivery and assessment of national qualifications; (g) by operating as a CCEA-approved awarding organisation and complying with all or any regulatory requirements considered by the Trustees to be necessary or desirable for the development, delivery and assessment of national qualifications; (h) by operating as an End Point Assessment Organisation and complying with all regulatory requirements considered by the Trustees to be necessary for the development, delivery and assessment of end-point assessments (i) by operating with full commitment to the distinctive mission of Access to Higher Education by widening participation and recognising the achievements of young people and adults through high quality, responsive and flexible accreditation; (j) by encouraging and assisting organisations to provide a wider range of accredited and quality assured learning opportunities; (k) by operating as a proactive, innovative and responsive organisation with respect to curriculum development; (l) by supporting public policy agendas for raising educational standards, improving levels of achievement, widening participation and promoting new opportunities for community involvement; (m) by providing a personalised quality assured service to users that is cost efficient and takes account of competition from other awarding organisations; (n) by providing a network with expertise and intelligence of the external environment within which the Charity operates in order to provide staff development, information, guidance and networking to stakeholder organisations in all sectors; and (o) by operating a high quality, efficient organisation with a commitment to continuous improvement offering all aspects of the service within a quality assured and transparent framework.
Maes buddion
IN OR AROUND THE EAST MIDLANDS AND ELSEWHERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AIM Qualifications and Assessment Group
3 Pride Point Drive
Pride Park
DERBY
DE24 8BX
- Ffôn:
- 0844 225 3377
- E-bost:
- enquiries@aimgroup.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window