FRIENDS OF PETERSFIELD PHYSIC GARDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity runs and maintains the Physic Garden in Petersfield, Hampshire.The charity is run by volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 01 Medi 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWIS THOMAS KENT | Cadeirydd | 23 June 2018 |
|
|
||||
Beverley Ann Kent | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|||||
Melanie Claire Oxley | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|||||
JOAN ANN SHEPLEY | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
Jennifer Hill | Ymddiriedolwr | 03 June 2014 |
|
|
||||
Rosemary Joy Clark | Ymddiriedolwr | 03 June 2014 |
|
|
||||
COLIN HOWELL MATTINGLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE MARY MATTHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAPHNE JANE CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.77k | £24.41k | £9.17k | £11.56k | £10.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.55k | £12.37k | £18.74k | £15.86k | £16.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Rhagfyr 2024 | 307 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 02 MARCH 2004 AS AMENDED ON 05 AUGUST 2004
Gwrthrychau elusennol
2. THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE: 2.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON MATTERS CONNECTED WITH THE ARTS AND SCIENCES OF GARDEN LAND 2.2 TO CONSERVE ENDANGERED SPECIES OF INDIGENOUS PLANTS AND BUTTERFLIES AND OTHER FORMS OF WILDLIFE ('THE OBJECTS')
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE PETERSFIELD, HAMPSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Monks Orchard
Petersfield
Hampshire
GU32 2JD
- Ffôn:
- 01730269060
- E-bost:
- colin.mattingly@tiscali.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window