WILDLIVES RESCUE AND REHABILITATION CENTRE EAST ANGLIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue, care, treatment, rehabilitation and release of wildlife to natural habitat. Education & training with regard to the care of wildlife and the necessary part they play in our world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- WILDLIVES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Ruth Jinkings | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Catherine Nezhad | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
SYLVIA FRANCES TYSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS ROSIE CATFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.33k | £53.91k | £65.10k | £48.33k | £94.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.30k | £51.11k | £45.58k | £38.18k | £62.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 16 Mawrth 2025 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 16 Mawrth 2025 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 09 Mai 2024 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 09 Mai 2024 | 94 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 7 FEBRUARY 2004 AS AMENDED 7 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE CARE FOR INJURED, ORPHANED AND SICK WILDLIFE WITH THE ULTIMATE AIM OF RELEASING BACK INTO THE WILD. 2. TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT AND CREATE PUBLIC AWARENESS OF ALL MATTERS RELATING TO THE BENEFIT OF WILDLIFE BY THE USE OF EXHIBITION STANDS AND LECTURES IN EAST ANGLIA, AND BY PROVISION OF A NATIONAL TELEPHONE HELPLINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CATKINS
FRATING ROAD
THORRINGTON
COLCHESTER
CO7 8HT
- Ffôn:
- 01206251174
- E-bost:
- info@wildlives.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window