Hanes ariannol DENSTONE COLLEGE LIMITED

Rhif yr elusen: 1102588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.63m £10.11m £13.56m £14.03m £15.25m
Cyfanswm gwariant £9.84m £10.07m £11.97m £13.64m £14.73m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £473.06k £354.13k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £552.80k £524.05k £1.48m £340.26k £246.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £113.22k £135.66k £186.69k £214.69k £486.83k
Incwm - Weithgareddau elusennol £8.95m £9.44m £11.05m £12.45m £13.42m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.98k £12.34k £12.76k £21.25k £41.10k
Incwm - Arall £0 £417 £837.90k £1.01m £1.05m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.65m £9.88m £11.66m £13.17m £14.23m
Gwariant - Ar godi arian £193.08k £54.17k £311.29k £476.41k £505.16k
Gwariant - Llywodraethu £24.34k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £2.52k £2.73k £2.72k £2.70k
Gwariant - Arall £0 £141.88k £0 £0 £0