LAKELAND DISABILITY SUPPORT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants to assist people with physical disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cumbria
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 223270 THE HAMILTON MEMORIAL FUND
- 12 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
- 04 Awst 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LAKELAND DISABILITY SUPPORT (Enw gwaith)
- LAKELAND HOME FOR THE DISABLED (Enw blaenorol)
- NEW HOLEHIRD (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.45k | £54.87k | £57.96k | £55.84k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.53k | £51.05k | £51.97k | £55.26k | £2.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 18 Ebrill 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 18 Ebrill 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 30 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 30 Ebrill 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12/02/2004 AS AMENDED ON 02/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE CONSEQUENCES OF PHYSICAL DISABILITY BY THE PROVISION IN THE UNITED KINGDOM OF ACCOMMODATION, SERVICES AND SUPPORT FOR THE SPIRITUAL, SOCIAL AND PHYSICAL WELLBEING OF DISABLED PEOPLE BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE WHATEVER THEIR RACE, NATIONALITY, CREED, SEX OR AGE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window