Hanes ariannol DEVELOPMENT TRUST UK

Rhif yr elusen: 1102977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £76.09k £84.76k £58.25k £66.38k £58.02k
Cyfanswm gwariant £51.91k £42.93k £43.18k £70.80k £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A