Ymddiriedolwyr THE TYN-Y-NANT CHRISTIAN CENTRE

Rhif yr elusen: 1102688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Colin Harry Wright Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Matthew Thomas Fleming Ymddiriedolwr 15 May 2023
MAITLAND EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Steven David Smith Ymddiriedolwr 16 February 2023
Dim ar gofnod
Judith Heather Goodwin Ymddiriedolwr 10 May 2018
Dim ar gofnod
JOEL GARRY FRASER Ymddiriedolwr 27 June 2013
Dim ar gofnod
JULIE ANNE WOODS Ymddiriedolwr 27 June 2013
Dim ar gofnod
MALCOLM WRIGHT Ymddiriedolwr
JIREH COMMUNITY PROJECT TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod
MERSEYSIDE IA
Derbyniwyd: Ar amser
NORMAN GRIFFITH GOODWIN CBE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod