THE DRAM CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Kirklees
Llywodraethu
- 25 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06k | £4.43k | £1.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION, BY THE INHABITANTS OF THE DALTON, RAWTHORPE AND MOLDGREEN DISTRICT OF HUDDERSFIELD IN THE DISTRICT OF KIRKLEES, AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD (THE AREA OF BENEFIT) IN HEALTHY RECREATION BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING SPORTS: TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR LIFELONG LEARNING; TO PROVIDE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT FACILITIES FOR THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR SELF-EMPLOYMENT; THE PROVISION, MAINTENANCE OR IMPROVEMENT OF A PUBLIC PARK OR ANOTHER PUBLIC AMENITY IN THE VICINITY OF A LANDFILL SITE: SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
THE INHABITANTS OF THE DALTON, RAWTHORPE AND MOLDGREEN DISTRICT OF HUDDERSFIELD IN THE DISTRICT OF KIRKLEES, AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window