FREEDOM TO LEARN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Freedom to Learn provides the opportunity of education to children from some of the remotest and poorest regions of the Himalayas working with non-profit organisations in India and Nepal with similar goals and ethos. FtL also partners with UK schools with their Sister Schools programme generating global friendships and partnership learning projects based within the UN SDG guidelines and framework.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Hampshire
- India
- Nepal
Llywodraethu
- 21 Mai 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn Tebbutt | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||||||
Karuna Onta | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||||||
Adam Bentham | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|||||||||
James Bruce Cresswell | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.51k | £79.64k | £142.35k | £43.88k | £58.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.38k | £71.69k | £155.31k | £40.45k | £51.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20 FEBRUARY 2004 AS AMENDED BY SUPPLEMETANL DEED DATED 24 APRIL 2004 AS AMENDED ON 08 JUL 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR EDUCATION TO CHILDREN LIVING IN NORTH INDIA AND NEPAL, AND, TO RAISE PUBLIC AWARENESS ABOUT THE IMPORTANCE OF EDUCATION FOR CHILDREN IN DEVELOPING COUNTRIES.
Maes buddion
HIMALAYAN REGION OF NORTH WEST INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Kennard Road
NEW MILTON
Hampshire
BH25 5JU
- Ffôn:
- 07557658495
- E-bost:
- info@freedomtolearn.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window