The Arts Society Blackmore Vale

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide services to our members to enable them to understand and enjoy the decorative and fine arts. Monthly lectures are held from October to July in Stalbridge, Dorset, and we arrange visits and Study Days. We also support arts initiatives in local schools. We record contents and artefacts in churches in our area and we provide church records. We are affiliated to the national body NADFAS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
Llywodraethu
- 13 Mai 2004: Cofrestrwyd
- BVDFAS (Enw gwaith)
- BLACKMORE VALE DECORATIVE & FINE ARTS SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippa Schofield | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
Henrietta Walton | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
David Andrew Torrance | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|||||
Eleanor Margaret Martin | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
ANTHEA PAYNE | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
ANN LESLEY TASKER | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.75k | £4.70k | £13.13k | £12.10k | £11.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.57k | £6.70k | £9.32k | £10.90k | £11.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 03 Ebrill 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 05 FEBRUARY 2004 AS AMENDED ON 06 MAY 2004 as amended on 06 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: (A) THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PUBLIC. THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS, AND THE GIVING OF AID TO THE CONSERVATION OF OUR NATIONAL ARTISTIC HERITAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. (B) THE RELIEF OF THOSE PERSONS IN FINANCIAL NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN PARTICULAR STUDENTS IN ARTS PROJECTS, AS THE EXECUTIVE COMMITTEE SEES FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE STALBRIDGE IN DORSET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Knapp House
Wyke Road
GILLINGHAM
Dorset
SP8 4NQ
- Ffôn:
- 07796954963
- E-bost:
- jillharrisuk@gmail.com
- Gwefan:
-
theartssocietyblackmorevale.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window