Hanes ariannol LEIGHTON MIDDLE SCHOOL- SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1102899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.06k £12.44k £67.86k £47.21k £36.19k
Cyfanswm gwariant £51.18k £7.95k £53.87k £36.23k £30.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A