Hanes ariannol IBC UK (INFLAMMATORY BREAST CANCER UK)

Rhif yr elusen: 1104375
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/05/2010
Cyfanswm Incwm Gros £10.44k £22.08k £19.28k £21.96k £9.54k
Cyfanswm gwariant £932 £6.94k £4.29k £3.00k £75.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A