IBC UK (INFLAMMATORY BREAST CANCER UK)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IBC UK raises awareness of inflammatory breast cancer and raises funds to support this work and to promote research into the cancer's causes and cure. Trustees regularly give talks to interested members of the public and to health professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- 27 Gorffennaf 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- IBC UK (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/05/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.44k | £22.08k | £19.28k | £21.96k | £9.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £932 | £6.94k | £4.29k | £3.00k | £75.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2010 | 29 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 14 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 14 Hydref 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 04 Awst 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 04 Awst 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 26 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 03 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 10 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 10 Hydref 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 OCTOBER 2003 AS AMENDED 19 MAY 2004.
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, INCLUDING HEALTH PROFESSIONALS, ABOUT INFLAMMATORY BREAST CANCER AND IN PARTICULAR ITS IMPACT AND THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS, REFERRAL AND TREATMENT. 2) TO PROMOTE RESEARCH INTO THE CAUSES, TREATMENT AND CURE OF IBG AND TO PUBLISH THE RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window