CHESTER FESTIVAL OF PERFORMING ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(1) To promote and advance education in the fields of music, dance, speech and drama. (2) To promote and organise/assist in organising festivals at which music, dance speech & drama performances are given a platform and the benefit of suitably qualified professional adjudication and advice. (3) To provide a stage for artists who have taken part in the festivals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- CHESTER COMPETITIVE FESTIVAL OF PERFORMING ARTS (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Rooney | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Simon Andrew Bate | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
PHILIP MOYES | Ymddiriedolwr | 12 February 2004 |
|
|
||||
PHILIP JOHN MOYES | Ymddiriedolwr | 12 February 2004 |
|
|
||||
LYNN MOYES | Ymddiriedolwr | 12 February 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.51k | £1 | £6.06k | £6.79k | £6.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.40k | £382 | £8.54k | £8.42k | £7.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 FEBRUARY 2004 as amended on 17 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY IN THE FIELDS OF MUSIC, DANCE, SPEECH AND DRAMA; 2 TO PROMOTE, ORGANISE OR ASSIST IN ORGANISING FESTIVALS AT WHICH MUSIC, DANCE, SPEECH AND DRAMA PERFORMERS ARE GIVEN A PLATFORM AND THE BENEFIT OF SUITABLY QUALIFIED PROFESSIONAL ADJUDICATION AND ADVICE; 3 TO PROVIDE A STAGE FOR ARTISTS WHO HAVE TAKEN PART IN THE FESTIVAL[S].
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 BRYN AWELON
MOLD
CH7 1LT
- Ffôn:
- 07712454044
- E-bost:
- chesterperformingarts@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window