ymddiriedolwyr BEIGHTON BIZZY BEE PLAYGROUPS LIMITED
Rhif yr elusen: 1102975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Rose Braddon | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Helen Louise Wilkins | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Worne | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Philip Robert Stevens | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Rachel Beresford Clemitshaw | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Carly Sweet | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Laura Jane Lambert | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Lax | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
Stacey Louise Thomas | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.