Hanes ariannol KING'S CLIFFE ENDOWED SCHOOL FUNDS

Rhif yr elusen: 1104098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.12k £7.10k £7.83k £8.58k £2.83k
Cyfanswm gwariant £14.02k £6.52k £7.82k £3.01k £3.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A