AFRICA FOUNDATION FOR UGANDA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1.TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF UGANDAN STREET CHILDREN, ORPHANS, ABANDONED BABIES AND VULNERABLE/DISADVANTAGED CHILDREN OF UGANDA IN EAST AFRICA BUT ALSO: 2. TO RELIEVE THE POVERTY, ADVANCE THE EDUCATION, PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES. 3. THE RELIEF OF SUCH CHILDREN/FAMILIES FROM CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Uganda
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- AFRICA FOUNDATION (Enw gwaith)
- OPEN ARMS CHILDREN CHARITY AFRICA FOUNDATION (Enw gwaith)
- OPEN ARMS CHILDREN'S CHARITY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER GASANA | Cadeirydd |
|
|
|||||
CHARLES KIRIGWAJJO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEFA SEMPANGI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EPHURANCE NAKKAZI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.00k | £23.89k | £24.00k | £23.56k | £24.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.85k | £22.00k | £23.00k | £23.00k | £24.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Mawrth 2025 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Awst 2024 | 206 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Hydref 2023 | 265 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Hydref 2022 | 259 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Awst 2021 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 APRIL 2003 AS AMENDED 25 MAY 2004 AND 26 JUNE 2004.
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF UGANDAN STREET CHILDREN, ORPHANS, ABANDONED BABIES AND VULNERABLE/DISADVANTAGED CHILDREN OF UGANDA IN EAST AFRICA BUT ALSO: 2. TO RELIEVE THE POVERTY, ADVANCE THE EDUCATION, PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES. 3. THE RELIEF OF SUCH CHILDREN/FAMILIES FROM CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
UGANDA IN EAST AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 BERKSHIRE ROAD
LONDON
E9 5LU
- Ffôn:
- 02085250941
- E-bost:
- info@africa-foundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window