NORTH EAST LAW CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Newcastle Law Centre was established in 1978 to promote access to legal justice and promote social justice and serve the needs of traditionally oppressed groups and those whose access to the legal system is restricted. The Law Centre seeks to achieve this by employing a variety of methods of work, including individual casework and advice work, training , and provision of meeting place facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£944,459
Roddion a chymynroddion | £490 | |
Weithgareddau elusennol | £845.97k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £97.51k | |
Buddsoddiadau | £490 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£891,849
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £891.85k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £71,685 o 2 gontract(au) llywodraeth a £568,130 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £891.85k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £52.61k |
Pobl

21 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
Llywodraethu
- 17 Medi 2004: Cofrestrwyd
- BENWELL COMMUNITY LAW CENTRE LTD (Enw blaenorol)
- BENWELL COMMUNITY LAW PROJECT LIMITED (Enw blaenorol)
- NEWCASTLE COMMUNITY LAW CENTRE (Enw blaenorol)
- NEWCASTLE LAW CENTRE LIMITED (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles John Whittle | Cadeirydd | 12 April 2023 |
|
|
||||
Stephen Cockburn | Ymddiriedolwr | 06 July 2024 |
|
|
||||
Dafni Lima | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Katherine Flounders | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Maximilien Tse | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Professor Peter Hopkins | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|||||
Atoosa Khatiri | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Kimberley Jane Proud | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.19k | £883.39k | £743.91k | £735.90k | £944.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.81k | £614.26k | £707.66k | £773.45k | £891.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £85.00k | £165.58k | £20.53k | £71.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.95k | £85.00k | £60.00k | £125.52k | £568.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.09k | £11.33k | £1.38k | £1.62k | £490 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.73k | £0 | £0 | £0 | £97.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £488.70k | £872.05k | £742.52k | £734.18k | £845.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £150 | £0 | £11 | £102 | £490 | |
|
Incwm - Arall | £6.52k | £14 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £500.11k | £614.26k | £707.66k | £768.21k | £891.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.70k | £0 | £0 | £5.23k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £200.07k | £459.23k | £627.42k | £496.68k | £481.70k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £105.60k | £95.63k | £227.58k | £134.38k | £66.79k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 26 JULY 1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS (FOR A CHANGE OF NAME) EFFECTIVE FROM 07 NOVEMBER 1984, 11 SEPTEMBER 1986 AND 24 FEBRUARY 1995 AND A SPECIAL RESOLUTION DATED 14 SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/10/2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19/10/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THOSE PEOPLE LIVING, WORKING OR HAVING A CONNECTION WITH THE DESIGNATED AREA: TO RELIEVE POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP BY PROVIDING SUCH PERSONS IN NEED WITH LEGAL AND RELATED SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE OBTAIN THROUGH LACK OF MEANS OR RESOURCES, IN PARTICULAR BY ESTABLISHING AND MAINTAINING ONE OR MORE INDEPENDENT LAW CENTRES AND AN OUTREACH SERVICE IN LIAISON WITH OTHER CHARITIES, COMMUNITY GROUPS AND STATUTORY BODIES; TO ADVANCE THE EDUCATION OF SUCH PERSONS BY THE IMPROVEMENT AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE OF THE LAW AND THE PRACTICE OF THE LAW AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE, HAVING REGARD ESPECIALLY FOR THOSE AREAS OF THE LAW WHICH ARE OF PARTICULAR CONCERN TO PEOPLE IN POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP OR FACING DISCRIMINATION OR WHICH ARE DIRECTED TO THE RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP OR REDUCING DISCRIMINATION; TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF MEMBERS OF MINORITY OR DISADVANTAGED GROUPS IN SUCH WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES AND VOLUNTARY BODIES OPERATING IN THE DESIGNATED AREA, PARTICULARLY THOSE WORKING WITH PERSONS IN POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP OR WITH MEMBERS OF MINORITY OR DISADVANTAGED GROUPS, BY PROVIDING LEGAL AND RELATED SERVICES TO SUCH CHARITIES AND VOLUNTARY BODIES FOR FREE OR AT REDUCED RATES OR BY SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE FROM TIME TO TIME
Maes buddion
NEWCASTLE UPON TYNE AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10-13 Saville Row
Newcastle Upon Tyne
NE1 8JE
- Ffôn:
- 01912304777
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window