Hanes ariannol NOTTINGHAMSHIRE SEXUAL VIOLENCE SUPPORT SERVICES LTD

Rhif yr elusen: 1103071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.11m £1.71m £1.96m £2.04m £2.12m
Cyfanswm gwariant £1.11m £1.58m £1.96m £2.24m £1.99m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £1.62m N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.11m £1.71m £331.29k £330.79k £1.73m
Incwm o roddion a chymynroddion £770.12k £1.30m £335.96k £332.24k £386.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £335.44k £411.38k £1.62m £1.71m £1.71m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £979 £282 £28 £332 £332
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.11m £1.58m £1.96m £2.24m £1.99m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £53.55k £0 £29.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0