Ymddiriedolwyr NOTTINGHAMSHIRE SEXUAL VIOLENCE SUPPORT SERVICES LTD
Rhif yr elusen: 1103071

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arya Suresh | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Leah Cleghorn | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Ruth Tarlo | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Kristan Hopkins | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Angela Piesold | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Shane Morgan | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Leonie Mathers | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Clare Fox | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Claire ward | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Kate O'Neill | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.