KHM Portsmouth Volunteer Harbour Patrol

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote safety on the waters of the Eastern Solent, with particular emphasis on guidance and assistance to the leisure users of the Dockyard Port of Portsmouth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,843 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 30 Medi 2004: Cofrestrwyd
- QHM PORTSMOUTH VOLUNTEER HARBOUR PATROL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive O'Neill | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Ben James McInnes | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
David Anthony Beel | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
Brian Dunton | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.49k | £16.43k | £20.30k | £17.08k | £20.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.58k | £17.81k | £15.62k | £18.16k | £18.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.00k | £16.43k | £17.25k | £13.62k | £16.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 20 Mai 2024 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 17 Ionawr 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 03 Mawrth 2021 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 FEBRUARY 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 7 SEPTEMBER 2004. as amended on 21 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SAFETY ON INLAND WATERS THROUGH THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE THE DOCYARD PORT OF PORTSMOUTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KHM Volunteer Harbour Patrol
Semaphore Tower
HM Naval Base
PORTSMOUTH
PO1 3LT
- Ffôn:
- 07810480150
- E-bost:
- coo@khmvhp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window