STARS FOUNDATION FOR CEREBRAL PALSY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds in order to assist with the relief of those with cerebral palsy and also their families and carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1089657 DAME VERA LYNN CHILDREN'S CHARITY
- 06 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- 29 Hydref 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- SOS (Enw gwaith)
- STARS ORGANISATION SUPPORTING CEREBRAL PALSY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88k | £6.34k | £3 | £71 | £116.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.27k | £28.81k | £19.96k | £1.73k | £135.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 03 Mai 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Mai 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 NOVEMBER 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 7 JANUARY 2004, 24 MAY 2005 AND 18 SEPTEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE THE RELIEF OF PERSON WITH CEREBRAL PALSY AND THE RELIEF OF THE FAMILIES AND CARERS OF PERSONS WITH CEREBRAL PALSY.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window