Hanes ariannol BREATHE ON UK

Rhif yr elusen: 1103753
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2007 31/01/2008 31/01/2009 31/01/2010 30/04/2011
Cyfanswm Incwm Gros £36.84k £39.04k £38.87k £36.86k £66.33k
Cyfanswm gwariant £18.09k £33.36k £44.99k £37.17k £50.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A