Hanes ariannol THE SWINTON ST MARGARET'S APPEAL FUND TRUST

Rhif yr elusen: 1103082
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £83.68k £201.85k £110.00k £41.91k £3.01k
Cyfanswm gwariant £13.08k £156.78k £208.66k £29.44k £32.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A