Hanes ariannol ARMONICO CONSORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1103159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £568.86k | £588.08k | £547.98k | £737.85k | £683.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £550.34k | £601.41k | £578.48k | £936.58k | £658.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.00k | N/A | N/A | £12.50k | £5.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £7.00k | N/A | £2.50k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £275.67k | £284.68k | £216.15k | £370.26k | £275.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.83k | £0 | £0 | £6.98k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £283.37k | £303.40k | £331.83k | £360.61k | £90.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £141 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £510.45k | £526.04k | £517.49k | £868.78k | £619.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.88k | £75.38k | £60.99k | £67.80k | £38.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.82k | £0 | £4.47k | £4.39k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.