THE W.H. AUDEN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society maintains a website, publishes a newsletter twice a year, and supports occasional events such as lectures and readings. It endeavours to sustain communication among those interested in the work of W.H.Auden. Contributions to the Newsletter should be directed to the Editor c/o the Society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF NICHOLAS JENKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR EDWARD MENDELSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr KATHERINE BUCKNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140 | £54 | £90 | £1.64k | £360 | |
|
Cyfanswm gwariant | £295 | £45 | £1.57k | £482 | £150 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JANUARY 2004 AS AMENDED MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, ENCOURAGE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN CONTEMPORARY ENGLISH LITERATURE THROUGH PROMOTION OF THE STUDY OF THE LIFE AND WORK OF W.H. AUDEN (1907-1973) AND HIS LITERARY CONTEMPORARIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
78 CLARENDON ROAD
LONDON
W11 2HW
- Ffôn:
- 02077271020
- E-bost:
- newsletter@audensociety.org
- Gwefan:
-
audensociety.org/membership.html
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window