ymddiriedolwyr SPACE2 LEEDS
Rhif yr elusen: 1105268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL KAISERMAN | Cadeirydd | 05 February 2014 |
|
|
||||
Maria Faye Hatton | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Mbola Holisoa | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Mohammed Shahzad | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Cate Walker | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
Katie Jane Hill | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||
Jane Zanzoterra | Ymddiriedolwr | 22 July 2014 |
|
|
||||
Richard Norton | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
ANDREW JOHN EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.