MRS CHARLOTTE JORDAN SIMSON WILL TRUST R5903
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Must pay its income to the RNLI to fund the purchase of a lifeboat. Once the lifeboat has been purchased, it must then split its income between four named charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
- 22 Tachwedd 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.36k | £18.38k | £18.44k | £19.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.86k | £24.53k | £24.08k | £22.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2009 | 09 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2008 | 31 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2008 | 07 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2007 | 19 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2007 | 19 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2006 | 12 Chwefror 2007 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2006 | 12 Chwefror 2007 | 7 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL AND CODICIL PROVED AT THE PRINCIPAL PROBATE REGISTRY ON 08 MAY 1940 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 29 MARCH 2010.
Gwrthrychau elusennol
NET INCOME WAS TO BE PAID TO THE RNLI FOR THE PURPOSES OF ENDOWING A LIFEBOAT AND THEREAFTER THE EXCESS OF INCOME IS TO BE PAID EQUALLY BETWEEN THE RNLI , ST DUNSTANS, THE ROYAL MASONIC TRUST FOR GIRLS AND BOYS AND BARNADOS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONALLY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window