ymddiriedolwyr THE CROSS BARN ODIHAM
Rhif yr elusen: 1103998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Clark | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
David Peter Allen | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Rowena Coleman | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
James Macdiarmid | Ymddiriedolwr | 15 April 2020 |
|
|
||||
Howard James Swalheim | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
||||
KEN CROOKES | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
IAN GREEN | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||
PAULINE SHIRLEY TWINEHAM | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
MICHAEL KENNETH DRAYTON | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
||||
ROGER LEWIS TUDOR JONES OBE BA | Ymddiriedolwr | 09 September 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.