Hanes ariannol Friends of North Lodge Park Darlington Community

Rhif yr elusen: 1103497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £356 £5.49k £263 £225 £127
Cyfanswm gwariant £230 £0 £5.29k £405 £328
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A