Hanes ariannol CREST WALTHAM FOREST
Rhif yr elusen: 1103333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £743.47k | £1.10m | £1.04m | £1.28m | £889.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £777.02k | £1.05m | £1.10m | £1.20m | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.90k | £238.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.67k | £2.04k | £192.43k | £45.41k | £45.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.58k | £33.12k | £27.93k | £136.98k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £579.82k | £929.70k | £817.88k | £1.10m | £91.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £124.40k | £1.07k | £946 | £48 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £130.16k | £0 | £0 | £136.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £15.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £736.20k | £999.06k | £1.08m | £1.20m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.81k | £49.15k | £19.62k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.62k | £7.32k | £7.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.