Hanes ariannol DANCE ACTION ZONE LEEDS / DAZL

Rhif yr elusen: 1106394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £205.06k £175.85k £237.33k £257.38k £270.20k
Cyfanswm gwariant £205.53k £142.80k £234.45k £253.26k £250.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £78.52k N/A £78.52k £82.93k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.81k £42.11k £154.85k £36.91k £118.37k