Ymddiriedolwyr DANCE ACTION ZONE LEEDS / DAZL
Rhif yr elusen: 1106394

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Sables | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
WYN IRENE KIDGER | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
JANET MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
SUSAN RAUTENBERG | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|
||||
EMMA CLAYTON | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
||||
HELEN LINSELL | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.