FELINFOEL FAMILY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Felinfoel Family Centre offers informal family support to families with young children in the area. This is delivered through informal drop-in sessions, more structured courses, training and workshops, a lunch club and special events and trips.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,672 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Vincent Thomas Cllr | Cadeirydd | 10 December 2021 |
|
|
||||
Tracy Yvonne Jayne Thomas | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Mair Billington | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Carl Anthony Lander | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
EMELINE LUCY ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA BOURNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WILLIAM HUGH RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.28k | £77.40k | £99.13k | £88.60k | £60.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.16k | £75.98k | £81.24k | £80.42k | £76.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.10k | £5.00k | £10.68k | £1.00k | £13.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
I. THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF DISTRESS WITHIN FAMILY RELATIONSHIPS BY THE PROVISION OF A RESOURCES AND ADVICE CENTRE AND BY THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GOOD PARENTING SKILLS; II. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME ACTIVITIES FOR FAMILIES WITH YOUNG CHILDREN IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH A VIEW TO IMPROVING CONDITIONS OF LIFE..ES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE AND IF SUCH PRINCIPALS AND METHODS SHALL IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BE OR BECOME FOR ANY REASON IMPOSSIBLE OR IMPRACTICABLE OR UNDESIRABLE TO BE APPLIED THEN FOR THE EDUCATION OF CHILDREN ACCORDING TO SUCH OTHER PRINCIPALS AND METHODS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
IN FELINFOEL AND SURROUNDING DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FELINFOEL CHILDRENS CENTRE
YNYS WEN
FELINFOEL
LLANELLI
CARMARTHENSHIRE
SA14 8BE
- Ffôn:
- 01554742498
- E-bost:
- ABowness@carmarthenshire.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window