AVERY HILL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1103393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian Faith, relief of poverty

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bexley
  • Greenwich

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • AVERY HILL CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul James Piper Cadeirydd
INET TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Angela Walton Ymddiriedolwr 22 May 2018
Dim ar gofnod
Wendy Taylor Ymddiriedolwr 18 May 2017
Dim ar gofnod
Lola Adewole Ymddiriedolwr 04 December 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £345.76k £492.05k £373.55k £643.58k £580.25k
Cyfanswm gwariant £307.51k £352.15k £345.41k £452.89k £527.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £10.00k £140.70k £105.70k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £642.42k £578.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £365 £1.49k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 £1
Incwm - Arall N/A N/A N/A £801 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £452.89k £527.19k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £2.10k £2.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £12.71k £5.95k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A £49.48k £42.31k
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A £0 £0
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A £564.18k £624.78k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A £10.35k £10.73k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 03 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 03 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 13 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 13 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 19 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 19 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 12 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 12 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Avery Hill Christian Fellowship
Southspring
SIDCUP
DA15 8EA
Ffôn:
02088597073