Ymddiriedolwyr FRIENDS OF BEACON HILL SCHOOL
Rhif yr elusen: 1103401

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Andrews | Cadeirydd | 17 October 2019 |
|
|
||||
Alexis Dixon | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Anne Rebecca Neeves | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Kathryn Jean Ayres | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Sarah Jane Dinning | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Emma Claire O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Gilbert | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.