Hanes ariannol Greenfield Primary Parent Teacher Association

Rhif yr elusen: 1103229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.28k £7.86k £5.08k £10.29k £14.29k
Cyfanswm gwariant £5.69k £4.53k £3.41k £23.19k £8.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A