Hanes ariannol FRIENDS OF BROOKSIDE SCHOOL (BICESTER)

Rhif yr elusen: 1103240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.65k £5.09k £4.82k £8.28k £10.00k
Cyfanswm gwariant £5.81k £766 £1.71k £3.26k £3.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A