Hanes ariannol LAKESIDE CHRISTIAN FELLOWSHIP TRUST

Rhif yr elusen: 1103430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.81k £62.87k £78.84k £93.80k £64.04k
Cyfanswm gwariant £66.21k £63.18k £73.18k £84.61k £92.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A