Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF BRITISH MEMBERS OF THE SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF MALTA
Rhif yr elusen: 1103567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.59m | £942.21k | £1.15m | £902.12k | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.64m | £1.05m | £839.44k | £684.66k | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.68m | £253.34k | £720.28k | £545.42k | £420.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £408.57k | £328.22k | £158.84k | £41.07k | £479.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £377.92k | £247.17k | £84.94k | £80.06k | £181.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.70k | £113.48k | £182.31k | £235.57k | £253.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.28m | £0 | £385.67k | £545.42k | £4.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £776.88k | £637.10k | £534.71k | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £298.92k | £276.78k | £202.35k | £149.94k | £324.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.46k | £40.50k | £45.12k | £61.67k | £37.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £346.17k | £169.20k | £293.35k | £110.63k | £538.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.37k | £0 | £0 | £17.50k | £18.51k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.