Ymddiriedolwyr BOTANIC GARDENS EDUCATION NETWORK
Rhif yr elusen: 1103482

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Bowden | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Sophie Muskett | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Ruth Godfrey | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Dr Lauren Baker | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Rupert Bannister | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Wadzanai Mavhura | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Nia Crouch | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Webley | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Sarah Garry | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Helen Grimble | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Felicity Gaffney | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
||||
SUZIE CLARE KELPIE | Ymddiriedolwr | 07 January 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.