Hanes ariannol WIGAN TRANSPORT TRUST

Rhif yr elusen: 1104525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.26k £11.79k £9.77k £10.39k £10.37k
Cyfanswm gwariant £11.26k £9.20k £10.48k £13.37k £10.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.50k N/A N/A N/A