PERSIAN CARE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have provided a therapeutic space and non threatening environment for elders to meet and exchange ideas and where they can continued to build their knowledge of loacl resources. Trusting relationships are gradually built up with statutory and non statutory services . this is making a contributions to the way in which elders are enabled t obuild their networks, reduce fear and a sense of iso
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubecka Anwar Mahmoodi | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|
||||
Rosana Ordoubadi | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Jalil Tannazi | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.74k | £11.15k | £24.86k | £7.24k | £4.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.56k | £13.77k | £18.53k | £14.47k | £5.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Mai 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 29TH AUGUST 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 3RD JUNE 2004.
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF FARSI SPEAKING PEOPLE IN THE ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA AND SURROUNDING AREAS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF COMMUNITY SOCIAL CARE AND EDUCATIONAL FACILITIES FOR SUCH PEOPLE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR AGE INFIRMITY POVERTY AND/OR EXCLUSION. 3.2 THE RELIEF OF POVERTY FOR FARSI SPEAKING PEOPLE IN THE ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
FARSI SPEAKING PEOPLE IN THE ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
245 WALMER ROAD
LONDON
W11 4EY
- Ffôn:
- 07961447116
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window