Hanes ariannol ABS Realisations Limited
Rhif yr elusen: 1103321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.79m | £3.99m | £8.00k | £1.80m | £12.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.10m | £6.27m | £1.73m | £1.14m | £555.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £18.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.20k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.10m | £60.00k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.26k | £147.62k | N/A | £533 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.50m | £3.28m | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.70k | £7.38k | N/A | £3.90k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £155.96k | £494.04k | N/A | £1.79m | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.08m | £5.46m | N/A | £881.71k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.39k | £801.85k | N/A | £258.88k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.86k | £244.60k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £588 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.